Freie Wählervereinigung (FWV) |
FWV-Fraktion | FWV | FWV Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 12.12.1984 | 23.07.2024 | von 12.12.1984 bis 23.07.2024 |
Kreistag | FWV | FWV Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 12.12.1984 | 23.07.2024 | von 12.12.1984 bis 23.07.2024 |
Ausschuss für Soziales und Kultur | FWV | FWV Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 01.09.1994 | 24.07.2024 | von 01.09.1994 bis 24.07.2024 |
Jugendhilfeausschuss | FWV | FWV Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 01.09.1994 | 22.09.2009 | von 01.09.1994 bis 22.09.2009 |
Ausschuss für Verwaltung, Klimaschutz und Technik | FWV | FWV Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 22.09.2004 | 23.07.2024 | von 22.09.2004 bis 23.07.2024 |