Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) |
Bednarz, Dr. Hendrik | SPD | SPD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 26.05.2019 | | von 26.05.2019 | Fraktionsvorsitzender | Fraktionsvorsitzender |
Braungardt-Friedrichs, Erika | SPD | SPD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 23.09.2009 | 24.07.2019 | von 23.09.2009 bis 24.07.2019 | Fraktionsvorsitzende | Fraktionsvorsitzende |
Burkhardt, Florian | SPD | SPD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 16.03.2022 | | von 16.03.2022 | Fraktionsgeschäftsführer | Fraktionsgeschäftsführer |
Class-Götz, Gabriele | SPD | SPD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 23.07.2014 | 24.07.2019 | von 23.07.2014 bis 24.07.2019 | |
Diestel, Daniela | SPD | SPD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 14.10.2020 | 23.07.2024 | von 14.10.2020 bis 23.07.2024 | |
Föll, Maximilian | SPD | SPD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 24.07.2024 | | von 24.07.2024 | |
Gutbrod, Heidi | SPD | SPD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.01.2017 | 24.07.2019 | von 01.01.2017 bis 24.07.2019 | |
Haas, Friedhelm | SPD | SPD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 26.05.2019 | 14.10.2020 | von 26.05.2019 bis 14.10.2020 | |
Hahn, Robert | SPD | SPD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 08.12.1999 | 24.07.2019 | von 08.12.1999 bis 24.07.2019 | 1. stv. Fraktionsvorsitzender | 1. stv. Fraktionsvorsitzender |
Harsch, Dr. Daniela | SPD | SPD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 26.05.2019 | | von 26.05.2019 | Fraktionsvorsitzende | Fraktionsvorsitzende |
Hohlweck, Birgit | SPD | SPD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 20.03.2024 | 23.07.2024 | von 20.03.2024 bis 23.07.2024 | |
Kittel, Eva-Maria | SPD | SPD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 24.07.2024 | | von 24.07.2024 | |
Kloos, Ursula | SPD | SPD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 26.05.2019 | 01.12.2021 | von 26.05.2019 bis 01.12.2021 | |
Kriegeskorte, Petra | SPD | SPD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 23.07.2014 | 24.07.2019 | von 23.07.2014 bis 24.07.2019 | |
Kriegeskorte, Petra | SPD | SPD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 17.03.2021 | 23.07.2024 | von 17.03.2021 bis 23.07.2024 | |
Lucke, Michael | SPD | SPD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 23.09.2009 | 17.03.2021 | von 23.09.2009 bis 17.03.2021 | Fraktionsvorsitzender | Fraktionsvorsitzender |
Müller, Gerd | SPD | SPD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 10.06.2024 | 01.09.2024 | von 10.06.2024 bis 01.09.2024 | |
Rebmann, Dr. med. Hans | SPD | SPD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 23.07.2014 | 24.07.2019 | von 23.07.2014 bis 24.07.2019 | |
Sallwey, Desiree | SPD | SPD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 24.07.2024 | | von 24.07.2024 | |
Schwarz-Österreicher, Uta | SPD | SPD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 26.05.2019 | 20.03.2024 | von 26.05.2019 bis 20.03.2024 | Fraktionsvorsitzende | Fraktionsvorsitzende |
Schäfer-Vogel, Gundula | SPD | SPD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 10.06.2024 | | von 10.06.2024 | stv. Fraktionsvorsitzende | stv. Fraktionsvorsitzende |
Valin, Arno | SPD | SPD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 26.05.2019 | 23.07.2024 | von 26.05.2019 bis 23.07.2024 | |
Weber, Dr. Andreas | SPD | SPD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 26.05.2019 | 23.07.2024 | von 26.05.2019 bis 23.07.2024 | |
Weimer, Gerd | SPD | SPD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.09.1994 | 24.07.2019 | von 01.09.1994 bis 24.07.2019 | |
Wiest, Georg | SPD | SPD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.12.2014 | 24.07.2019 | von 01.12.2014 bis 24.07.2019 | |